Hanes ariannol NORTHAMPTONSHIRE HEALTH CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1051107
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £470.00k | £1.57m | £949.00k | £1.18m | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £745.00k | £1.79m | £1.25m | £1.22m | £1.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.17m | £791.00k | £1.03m | £916.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £282.00k | £55.00k | £70.00k | £110.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £119.00k | £103.00k | £83.00k | £80.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £157.00k | £169.00k | £485.00k | £448.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.50m | £1.15m | £1.11m | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £93.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £27.00k | £25.00k | £17.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £1.49m | £1.15m | £1.04m | £1.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £25.00k | £18.00k | £15.00k | £12.00k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £2.00k | £1.00k | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.