ARTHROPLASTY FOR ARTHRITIS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Research, treatment and causes of arthritis
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
- ARTHROPLASTY FOR ARTHRITIS FUND (Enw blaenorol)
- ARTHROPLASTY FOR ARTHRITIS FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW PORTEOUS | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|||||
Philip Collard | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Mehool Acharya | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
ROGER SIMON PROCTOR | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Jeremy Martin Latham | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
Dr DAVID COATES | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
DR DIANA MARY POMEROY | Ymddiriedolwr | 29 July 2012 |
|
|
||||
Dr DANIELA SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.70k | £59.82k | £53.02k | £59.33k | £49.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.98k | £37.36k | £127.12k | £53.17k | £41.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 13 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 13 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 18 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 15 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26/09/1994 AS AMENDED BY DEED DATED 10/09/2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ('THE OBJECTS') ARE: (1) TO ADVANCE EDUCATION INTO ARTHRITIS; JOINT REPLACEMENTS AND TRAUMA WITH PARTICULAR EMPHASIS ON HIP REPLACEMENT SURGERY. (2) TO PROMOTE RESEARCH INTO ARTHRITIS; JOINT REPLACEMENT SURGERY AND TRAUMA WITH A PARTICULAR EMPHASIS ON HIP REPLACEMENTS. (3) TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
57 CALLICROFT ROAD
PATCHWAY
BRISTOL
BS34 5BU
- Ffôn:
- 01179804027
- E-bost:
- info@a4ach.org
- Gwefan:
-
a4ach.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window