ymddiriedolwyr THE HEREFORD CATHEDRAL PERPETUAL TRUST
Rhif yr elusen: 1051168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prince Charles Raoul de Rohan | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||||||
Katherine Hale Garnier | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||||||
Richard Banks | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||||||
Nicholas Michael George Harvey | Ymddiriedolwr | 03 February 2022 |
|
|
||||||||
Very Revd Sarah Romilly Denner Brown | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|||||||||
Julia Budd | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||||||
Thomas Nathaniel Hone | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.