NORFOLK COMMUNITY HEALTH AND CARE NHS TRUST CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1051173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Norfolk Community Health and Care NHS Trust Charitable Fund supports and improves patient services and provides support for families and carers of NHS patients across Norfolk. It supports services and activities delivered within the community, in clinics and in people's homes. It also supports patients in Community hospitals.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £154,000
Cyfanswm gwariant: £391,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Medi 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NORFOLK COMMUNITY HEALTH AND CARE NHS TRUST (Enw blaenorol)
  • NORFOLK PRIMARY CARE TRUST CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
  • NORWICH COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIP NHS TRUST (Enw blaenorol)
  • NORWICH COMMUNITY HEALTH PARTNERSHIP NHS TRUST CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
  • NORWICH PRIMARY CARE NHS TRUST CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NORFOLK COMMUNITY HEALTH AND CARE NHS TRUST Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £201.00k £358.00k £111.00k £221.99k £154.00k
Cyfanswm gwariant £190.00k £295.00k £165.00k £319.95k £391.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 12 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 12 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 20 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 20 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 07 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 07 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 13/03/1997 AS AMENDED BY DEED DATED 28/09/2001 AS AMENDED BY DEED DATED 31/03/2008 AS AMENDED BY DEED DATED 01/11/2010
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AT OR IN CONNECTION WITH NORWICH COMMUNITY HOSPITALS WHICH WILL FURTHER THE FOLLOWING AIMS: A) FOR THE RELIEF OF SICKNESS OF PATIENTS WHO ARE OR HAVE BEEN TREATED AT THE HOSPITAL; OR B) FOR THE RELIEF OF SICKNESS BY PROMOTING THE EFFICIENT PERFORMANCE OF THEIR DUTIES BY THE STAFF OF THE HOSPITAL
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 24 Medi 1997 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Norwich Community Hospital
Bowthorpe Road
Norwich
Norfolk
NR2 3TU
Ffôn:
01603272572