Hanes ariannol TAG

Rhif yr elusen: 1051222
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Cyfanswm Incwm Gros £5.98k £22.71k £1.09k £9.87k £1.05k
Cyfanswm gwariant £9.64k £21.34k £5.22k £7.23k £3.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A