Dogfen lywodraethu TAG
Rhif yr elusen: 1051222
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 OCTOBER 1992 AS AMENDED 21 SEPTEMBER 1995, 17 JANUARY 1996 AND 15 APRIL 1998, AS AMENDED 16 OCTOBER 2002 AND 27TH OCTOBER 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF PERSONS WITH IMPAIRMENT OF HEARING AND/OR SPEECH BY ENSURING THAT AS FAR AS POSSIBLE ALL FORMS OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS SHALL BE AVAILABLE TO DEAF AND SPEECH IMPAIRED PEOPLE AT EQUIVALENT COST AND EASE OF USE AS FOR PEOPLE WITH NO IMPAIRMENT OF SPEECH AND HEARING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE THE U K
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.