Ymddiriedolwyr LITTLE ASTON RECREATION GROUND ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1051243
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Frank Salter | Cadeirydd | 11 December 2012 |
|
|
||||
Bill Byrne | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Lynn Tomlinson | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Nicky Hemming | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|
||||
Sheila Patricia Valerie Shaw | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Jean Wilson | Ymddiriedolwr | 17 August 2018 |
|
|
||||
Ruth Pegler | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
Lisa Breeze | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Tony Power | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Charles Fordham | Ymddiriedolwr | 01 March 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.