Hanes ariannol NORFOLK AND NORWICH GROUP OF ADVANCED MOTORISTS

Rhif yr elusen: 1051282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.34k £6.58k £5.80k £5.59k £9.30k
Cyfanswm gwariant £7.40k £5.64k £6.90k £6.74k £6.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A