Ymddiriedolwyr NORFOLK AND NORWICH GROUP OF ADVANCED MOTORISTS
Rhif yr elusen: 1051282

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Cain | Cadeirydd | 09 January 2019 |
|
|
||||
Elke Martin | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Paul Southwell | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Lara Slater | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Kevin Smith | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Greg Chandler | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Vernon Clarke | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Robert Tash | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
MR Martin Harvey Woodhouse | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Mr Keith Mace | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.