HELPRINGHAM SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1051293
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raises funds to provide extra equipment for the school and activities for the children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2022
Cyfanswm incwm: £197
Cyfanswm gwariant: £0
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 07 Rhagfyr 1995: Cofrestrwyd
- 19 Rhagfyr 2023: Tynnwyd (WEDI'U TROSGLWYDDO I ELUSEN A ESGUSODIR)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.60k | £3.63k | £0 | £0 | £197 | |
|
Cyfanswm gwariant | £295 | £11.18k | £110 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 05 Rhagfyr 2022 | 342 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 08 Mehefin 2021 | 161 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED MARCH 1985 AS AMENDED 11 SEPTEMBER 1995
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window