Hanes ariannol Wonder Arts Limited

Rhif yr elusen: 1051317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £161.28k £129.60k £206.48k £148.44k £196.73k
Cyfanswm gwariant £226.67k £106.23k £167.20k £162.22k £186.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £36.00k N/A £30.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £33.00k £33.00k £33.00k £9.85k £40.00k