Ymddiriedolwyr POTTERS CROSS PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1051336

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACHEL CLARE BAKER | Cadeirydd | 28 January 2020 |
|
|
||||
Gregory Wright | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Harriet O'Reilly | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Claire Bowen | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Pippa McLean | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
Charlotte Wood | Ymddiriedolwr | 21 June 2019 |
|
|
||||
Rebecca Johns | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Stephanie Warwick | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
MICHELLE WEAVER | Ymddiriedolwr | 14 March 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.