Hanes ariannol JESUS CARES CRUSADERS MINISTRIES INTERNATIONAL (SOLUTION CENTRE)
Rhif yr elusen: 1051376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (263 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.18k | £133.66k | £114.35k | £130.00k | £122.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.27k | £150.87k | £116.95k | £127.00k | £153.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £26.94k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.