ymddiriedolwyr THE NORTHAMPTONSHIRE VICTORIA COUNTY HISTORY TRUST
Rhif yr elusen: 1051380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD BOSWELL OF AYNHO | Cadeirydd |
|
|
|||||
Verina Wenham | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Dr Eleanor Townsend | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
Dr Helen Forde | Ymddiriedolwr | 11 March 2016 |
|
|
||||
Dr MARTIN GASKELL | Ymddiriedolwr | 18 August 2013 |
|
|
||||
SANDRA BARNES MBE | Ymddiriedolwr | 12 July 2012 |
|
|
||||
RICHARD BARNWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEL CADELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE LORD THE LORD DONOUGHUE OF ASHTON FRHS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR JEFFREY GREENWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER J BOWRING MORRIS MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE RT HON THE LORD NASEBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.