Hanes ariannol ASPLEY GUISE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1051424
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.57k | £105.10k | £145.95k | £159.27k | £185.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.59k | £105.33k | £181.15k | £154.40k | £161.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £67.06k | £67.06k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £72.60k | £10.00k | £22.56k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.