Hanes ariannol NOTTINGHAM PROBATION SERVICE CHARITY
Rhif yr elusen: 1051453
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.04k | £2.63k | £528 | £872 | £16.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.78k | £4.51k | £6.83k | £6.43k | £13.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.