Hanes ariannol NORTHERN DEVON HEALTHCARE NHS TRUST CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1051463
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £449.00k | £351.00k | £455.00k | £582.00k | £839.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £681.00k | £1.26m | £366.00k | £1.30m | £389.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £8.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £526.00k | £753.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £4.00k | £39.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £52.00k | £47.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £63.00k | £261.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £1.19m | £340.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £113.00k | £49.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £40.00k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £313.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £12.00k | £9.00k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £3.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.