ymddiriedolwyr THE CUCKFIELD DRAMATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1051485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Bedford-Ross | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Steve Bishopp | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Caroline Morley | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
MICHAEL ROBERT ROBSON | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Kirsty Bishopp | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
||||
Emma Victoria Gosling | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
||||
Paul Robert Ruse | Ymddiriedolwr | 13 May 2013 |
|
|
||||
SHIRLEY COATES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.