THE WAY-OUT SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FORTNIGHTLY MEETINGS. MEMBERS INTERACTING TO ENSURE THEIR MUTUAL WELFARE. ANNUAL GET TOGETHER AT CHRISTMAS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 1995: Cofrestrwyd
- 03 Mawrth 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £717 | £325 | £450 | £101 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £739 | £251 | £309 | £566 | £595 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 03 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 05 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 16TH MARCH 1995
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF PERSONS IN NORWICH, AND ELSEWHERE IN NORFOLK, WHO ARE AGORAPHOBICS.
Maes buddion
NORWICH AND ELSEWHERE IN NORFOLK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window