LEEDS & YORK PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1051514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Charitable activities for the benefit of service users, staff and other connected parties of Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £8,000
Cyfanswm gwariant: £26,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Rhagfyr 1998: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • LEEDS COMMUNITY AND MENTAL HEALTH SERVICES TEACHING NHS TRUST CHARITABLE FUNDS (Enw blaenorol)
  • LEEDS MENTAL HEALTH TEACHING AND PRIMARY CARE NHS TRUST CHARITABLE FUNDS (Enw blaenorol)
  • LEEDS PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST CHARITABLE FUNDS (Enw blaenorol)
  • LEEDS PARTNERSHIPS NHS FOUNDATION TRUST CHARITABLE FUNDS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LEEDS AND YORK PARTNERSHIP NHS FOUNDATION TRUST Ymddiriedolwr 13 November 1995
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.00k £112.00k £73.00k £3.00k £8.00k
Cyfanswm gwariant £24.00k £31.00k £20.00k £89.00k £26.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 16/7/1998 AS VARIED BY DEED OF AMENDMENT DATED 21 APRIL 2004
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE PROVISION OF A PAEDIATRIC RESPITE CARE UNIT AT ANY OF LEEDS MENTAL HEALTH TEACHING NHS TRUST, SOUTH LEEDS PCT, EAST LEEDS PCT, LEEDS NORTH EAST PCT, LEEDS WEST PCT AND LEEDS NORTH WEST PCT AND THE EQUIPPING OF SUCH A UNIT 2) FOR THE RELIEF OF SICKNESS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO ARE OR HAVE BEEN TREATED AT THE PAEDIATRIC RESPITE CARE UNIT AT ANY OF LEEDS MENTAL HEALTH TEACHING NHS TRUST, SOUTH LEEDS PCT, EAST LEEDS PCT, LEEDS NORTH EAST PCT, LEEDS WEST PCT AND LEEDS NORTH WEST PCT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 04 Rhagfyr 1998 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Main House, St Mary's House
St Mary's Road
Leeds
LS7 3JX
Ffôn:
01138555913