Ymddiriedolwyr SLEIGHTS SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1051529

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristie Price | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Lucy Taylor | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Scott Grason | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev Jane Carter | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Mark Jones | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
Joanne Coomber | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
Patricia Gail Wilson | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|
||||
Diane Exelby | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||
REV VERONICA CAROLAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
THERESA WALL | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
NICOLA BROWN | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
GEMMA KELLERMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.