Hanes ariannol THE SAMSUNG ROYAL BRITISH LEGION, BRITISH KOREAN VETERANS ASSOCIATION SCHOLARSHIP FUND
Rhif yr elusen: 1051545
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 07/10/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.08k | £23.67k | £21.63k | £20.45k | £18.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.84k | £67.45k | £13.98k | £38.32k | £36.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.