Hanes ariannol THE SHAH JALAL MUSLIM SOCIETY AND ISLAMIC CENTRE
Rhif yr elusen: 1051547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (173 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.92k | £27.78k | £10.00k | £20.25k | £25.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.66k | £27.29k | £8.32k | £16.61k | £14.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.