BLACKPOOL TEACHING HOSPITALS CHARITABLE FUND AND RELATED CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY UNDERPINS THE WORK OF THE NHS ON THE FYLDE COAST TO IMPROVE HOSPITALS AND HEALTHCARE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,305,863
Roddion a chymynroddion | £931.37k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £307.66k | |
Buddsoddiadau | £66.83k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,894,308
Codi arian | £405.25k | |
Weithgareddau elusennol | £1.49m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £405.25k | |
Gwariant elusennol | £1.49m |
Pobl

6 Gweithwyr
1 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- BLUE SKIES HOSPITALS FUND (Enw gwaith)
- BLACKPOOL TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST (Enw blaenorol)
- BLACKPOOL, FYLDE & WYRE HOSPITALS CHARITABLE FUND AND OTHER RELATED CHARITIES (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKPOOL TEACHING HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £752.72k | £480.32k | £1.08m | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.02m | £621.64k | £775.08k | £1.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £752.72k | N/A | £941.65k | £931.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £105.73k | £307.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.24k | £0 | N/A | £29.27k | £66.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £884.09k | £278.56k | N/A | £462.92k | £361.43k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £922.53k | £814.38k | N/A | £445.48k | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £226.24k | £209.85k | N/A | £329.59k | £405.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.16k | £42.21k | N/A | £44.07k | £41.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.83m | £1.43m | N/A | £1.69m | £1.13m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £191.95k | £60.64k | N/A | £164.47k | £192.36k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Gwrthrychau elusennol
SEE INDIVIDUAL CONSTITUENTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ACCIDENT AND EMERGENCY DEPARTMENT CHARITY
- BLACKPOOL TEACHING HOSPITALS CHARITABLE FUND
- CANCER UNIT CHARITY
- CARDIOLOGY DIRECTORATE FUND
- CHEST CLINIC CHARITY
- CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH FUND
- CHILD DEVELOPMENT AND FAMILY SUPPORT CENTRE FUND
- CHILD HEALTH DIRECTORATE CHARITY
- CHS VICTORIA HOSPITAL FUND
- CLIFTON HOSPITAL FUND
- COMMUNITY SERVICES FUND
- DERMATOLOGY FUND
- DEVONSHIRE ROAD HOSPITAL FUND
- DIABETIC LIAISON CHARITY
- FLEETWOOD HOSPITAL FUND
- GASTROENTEROLOGY CHARITY
- GENITO-URINARY MEDICINE FUND
- GERIATRIC DEPARTMENT CHARITY
- INTENSIVE CARE CHARITY
- LYTHAM HOSPITAL FUND
- MATERNITY UNIT CHARITY
- MEDICAL RESEARCH CHARITY
- MENTAL HEALTH FUND
- OPTHALMOLOGY DEPARTMENT CHARITY
- ORTHOPAEDIC DEPARTMENT CHARITY
- PATHOLOGY DIRECTORATE CHARITY
- PATIENTS AMENITIES CHARITY
- PHARMACY DEPARTMENT CHARITY
- RENAL DIALYSIS FUND
- RHEUMATOLOGY FUND
- ROSSALL HOSPITAL FUND
- SOUTH SHORE HOSPITAL FUND
- STAFF AMENITIES CHARITY
- THE MRI SCANNER AND IMAGING EQUIPMENT FUND
- UROLOGY DEPARTMENT CHARITY
- VICTORIA GENERAL PURPOSES CHARITY
- WESHAM PARK HOSPITAL FUND
- YOUNGER DISABLED UNIT FUND
- 28 Gorffennaf 1997 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Home 7
Blackpool Teaching Hospitals
Victoria Hospital
Whinney Heys Road
BLACKPOOL
FY3 8NR
- Ffôn:
- 01253957914
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window