Hanes ariannol GLOUCESTERSHIRE HOSPITALS NHS FOUNDATION TRUST GENERAL CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1051606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £2.15m | £2.39m | £1.38m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00m | £2.00m | £1.41m | £2.30m | £1.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.82m | £2.07m | £2.33m | £1.31m | £1.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £74.00k | £79.00k | £60.00k | £66.00k | £127.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £140.00k | £779.00k | £868.00k | £444.00k | £442.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £746.00k | £1.72m | £1.24m | £2.01m | £1.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £257.00k | £280.00k | £175.00k | £294.00k | £366.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £139.00k | £0 | £108.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.10m | £0 | £1.44m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £10.00k | £9.00k | £9.00k | £8.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.