THE SPEARS GAMES ARCHIVE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity maintains and makes available to the public an archive of games and occupational toys made by J W Spear and Sons throughout its 100-year-plus history, together with catalogues, photographs, documents etc, and researches and gives information on the company and its products.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 1995: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.63k | £483 | £348 | £231 | £1.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.19k | £1.17k | £373 | £0 | £1.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 28 Tachwedd 2013 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 10 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12TH DECEMBER 1995.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE ARTICLES AND THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE SAME IN ESTABLISHING AND MAINTAINING IN PERPETUITY IN ACCORDANCE WITH AND SUBJECT TO THE POWERS AND PROVISIONS OF THIS DEED AN EXHIBITION AND LIBRARY FOR PROMOTING THE STUDY AND GENERAL KNOWLEDGE OF THE HISTORY OF THE INVENTION MANUFACTURE AND DISTRIBUTION OF GAMES AND TOYS FOR THE OBJECT OF ADVANCING RESEARCH AND SCHOLARSHIP THEREIN (HEREINAFTER CALLED "THE EXHIBITION AND LIBRARY).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window