Hanes ariannol EAST MIDLANDS CROSSROADS-CARING FOR CARERS

Rhif yr elusen: 1051649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.39m £12.87m £12.05m £12.85m £12.17m
Cyfanswm gwariant £13.33m £13.44m £12.25m £12.61m £12.78m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £9.65m £9.63m £9.33m £10.43m £9.69m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.56k £613.20k £322.04k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £544.37k £80.35k £42.59k £240.49k £317.35k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £12.83m £12.79m £12.01m £12.61m £11.84m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £21.22k £2.25k £99 £3.56k £6.10k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £105.01k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £13.33m £13.44m £12.25m £12.61m £12.78m
Gwariant - Ar godi arian £216 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £10.73k £53.19k £64.85k £121.45k £79.17k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0