Hanes ariannol BUGUMA INTERNAL AFFAIRS SOCIETY

Rhif yr elusen: 1051670
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £2.52k £4.40k £3.39k £3.78k £2.61k
Cyfanswm gwariant £2.40k £360 £510 £510 £250
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A