ymddiriedolwyr Vision Support Barrow & District
Rhif yr elusen: 1051674
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma Margaret Reynolds | Cadeirydd | 23 June 2017 |
|
|
||||
Simon Jeremy Hollis | Ymddiriedolwr | 31 May 2024 |
|
|
||||
Ray Mowat | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Lyn Savage | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Maxine Baron | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Vera Wilton | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Dr Geoffrey Jolliffe | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.