Ymddiriedolwyr THE WOODLANDS FARM TRUST
Rhif yr elusen: 1051680

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCTOR BARRY JAMES GRAY MA MD FRCP | Cadeirydd |
|
|
|||||
James McGregor Woodrow | Ymddiriedolwr | 06 December 2024 |
|
|
||||
Diane Mary Jones | Ymddiriedolwr | 14 August 2024 |
|
|
||||
Ian Clive Blight | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Ivis Williams | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Paul Nicholas Howick | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Daniel Hill | Ymddiriedolwr | 15 January 2022 |
|
|
||||
Alan Scholefield | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Keith Bryn Jones | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
CAROL ANNE THUMWOOD-BROWNING | Ymddiriedolwr | 11 January 2013 |
|
|
||||
MR DAVE WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.