BROMLEY COUNCIL FOR VOLUNTARY YOUTH SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bromley Council for Voluntary youth services administers a grant scheme on behalf of the local authority for rent, equipment and training. Bromley Council for voluntary youth services loans out grass sledges, badge making machines and presentation equipment as well as puts organisations into contact with each other for the loan of a variety of equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £25,000 o grant(iau) llywodraeth
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bromley
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 1995: Cofrestrwyd
- BROMLEY CVYS (Enw gwaith)
- BROMLEY YOUTH MATTERS (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Thomas | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN HAMMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.55k | £97.90k | £35.11k | £24.71k | £27.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.67k | £65.13k | £77.39k | £39.07k | £21.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £25.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 91 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 457 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 822 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 822 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1187 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1187 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1552 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1552 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 1 NOVEMBER 1995 AS AMENDED 27 FEBRUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE LONDON BOROUGH OF BROMLEY, PARTICULARLY THOSE YOUNG MEMBERS OF THE COMMUNITY WHO ARE BETWEEN THE AGES OF 11 AND 21 YEARS (INCLUSIVE), BY ASSOCIATING THE STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY YOUTH ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS RESIDENT OR WORKING IN OR VISITING THE LONDON BOROUGH OF BROMLEY IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION SO THAT THE YOUNG MEMBERS OF THE COMMUNITY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF BROMLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BROMLEY C V Y S
P O BOX 44
WEST WICKHAM
KENT
BR4 0QE
- Ffôn:
- 02084027395
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window