Hanes ariannol WOKING ROUND TABLE NO 64 CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1051742
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 16/06/2016
Cyfanswm Incwm Gros £34.31k £28.85k £13.01k £4.63k £0
Cyfanswm gwariant £38.78k £29.52k £13.57k £5.38k £26.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0