ymddiriedolwyr MID SURREY DEMENTIA CARE TRUST
Rhif yr elusen: 1051814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glynis Peterkin | Cadeirydd | 15 January 2014 |
|
|
||||
Noel Timothy Tennent | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Bond | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Caroline Anne Walton | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Slater | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
HILARY ELAINE ARGO HILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.