THE JULIE ROSE STADIUM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Main object is to provide, to assist to and in providing facilities for recreation, physical education or other leisure time occupation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
- 16 Chwefror 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE JULIE ROSE MEMORIAL ATHLETICS STADIUM (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.73k | £154.27k | £16.85k | £16.54k | £15.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.78k | £143.56k | £3.16k | £4.03k | £2.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 23 Chwefror 2010 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 01 Medi 2010 | 213 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 30 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 30 Ionawr 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16TH OCTOBER 1995
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVIDING FACILITIES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO AN ALL WEATHER ATHLETICS TRACK AND ASSOCIATED STADIA) FOR RECREATION PHYSICAL EDUCATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN OR IN CONNECTION WITH THE AREA OF EAST KENT AND ITS NEIGHBOURHOOD SUCH FACILITIES BEING PROVIDED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING SUB-PARAGRAPHS OF THIS SUB-CLAUSE NAMELY:- (1)THE FACILITIES TO BE PROVIDED SHALL BE FACILITIES AVAILABLE TO THE PUBLIC AT LARGE AND IN PARTICULAR TO BLIND AND DISABLED PERSONS (11)SPECIAL FACILITES MAY BE PROVIDED FOR PERSONS WHO BY REASON OF THEIR YOUTH AGE INFIRMITY OR DISABLEMENT POVERTY OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES MAY HAVE NEED FOR SPECIAL FACILITIES. ( FOR FURTHER DETAILS, SEE CLAUSE 3. OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION).
Maes buddion
EAST KENT AND ITS NEIGHBOURHOOD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window