CARERS TOGETHER IN HAMPSHIRE

Rhif yr elusen: 1051879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Carers Together provides support with/for carers of any age. It includes: information, advice, support, advocacy, benefits advice, personal support planning, carers respite/take-a-break service, training/awareness for carers & professionals. It organises community information drop-ins, carers support groups & network events, free telephone emotional support, computer support & mobile information

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Portsmouth
  • Dinas Southampton
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CARERS TOGETHER (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SUSAN ROSWITA THOMAS Cadeirydd 05 June 2019
CARERS TOGETHER IN HAMPSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPSHIRE NEUROLOGICAL ALLIANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Marion Ward Ymddiriedolwr 16 January 2020
CARERS TOGETHER IN HAMPSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
David Walter Crocker Ymddiriedolwr 10 October 2015
ROMSEY AND DISTRICT CARERS FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
CARERS TOGETHER IN HAMPSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
MR KEN MEADER Ymddiriedolwr
CARERS TOGETHER IN HAMPSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
ROMSEY AND DISTRICT CARERS FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
ANNE MEADER Ymddiriedolwr
CARERS TOGETHER IN HAMPSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
ROMSEY AND DISTRICT CARERS FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPSHIRE NEUROLOGICAL ALLIANCE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £123.41k £256.78k £257.96k £156.18k £0
Cyfanswm gwariant £150.61k £169.22k £182.16k £139.43k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £76.20k £145.21k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 29 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 29 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 24 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 24 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
9 LOVE LANE
ROMSEY
HAMPSHIRE
SO51 8DE
Ffôn:
01794519495