Hanes ariannol FARNHAM VOLUNTARY TRANSPORT ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1051896
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £41.95k £38.38k £23.25k £18.33k £1.82k
Cyfanswm gwariant £47.01k £36.61k £32.57k £33.41k £6.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A