EMMANUEL CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WORSHIP MEETINGS TO TEACH AND ENCOURAGE CHRISTIANS IN THEIR FAITH OUTREACH EVENTS TO LOCALS AND VISITORS WEEKLY WARM SPACE FOOD BANK (FOODSHARE NORTH WALES) SMALL GROUPS MEETING IN HOMES FOR FELLOWSHIP, PRAYER AND STUDY SUPPORT OF MISSION AND COMMUNITY PROJECTS AND WORKERS IN THE UK AND ABROAD HOSTING OTHER CHARITABLE, CHRISTIAN OR LOCAL COMMUNITY EVENTS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Conwy
Llywodraethu
- 12 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
- KINGDOM KRAFTS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Russell | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|||||
MR MIKE PICTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DENISE PICTON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.28k | £132.70k | £35.12k | £41.62k | £46.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.10k | £116.72k | £40.40k | £49.52k | £50.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 01 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12TH JULY 1993 AS AMENDED ON 12 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHURCH EXISTS FOR THE PROCLAIMING AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST OUR LORD, AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE WORD OF GOD IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH
Maes buddion
IN PRACTICE LLANDUDNO
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Jabez
Herkomer Road
LLANDUDNO
LL30 2YZ
- Ffôn:
- 01492478395
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window