NEW BEGINNINGS CHRISTIAN CENTRE

Rhif yr elusen: 1051960
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Sunday and weeknight services Parent & Toddler (Tuesday & Wednesday a.m.) Powerpack childrens club (Thursday evening) Ladies coffee morning (1st Monday in month) Mens group every Monday evening Ladies group (3rd Tuesday evening in month) Food project for destitute asylum seekers

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2011

Cyfanswm incwm: £76,593
Cyfanswm gwariant: £60,658

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Calderdale
  • Dinas Bradford
  • Dinas Leeds
  • Dinas Wakefield
  • Kirklees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Mehefin 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1142639 NEW BEGINNINGS CHRISTIAN CENTRE
  • 15 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
  • 25 Mehefin 2012: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WHEATLEY COMMUNITY CHURCH (Enw blaenorol)
  • WHEATLEY PENTECOSTAL CHURCH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 04/04/2011
Cyfanswm Incwm Gros £44.42k £50.51k £57.67k £59.61k £76.59k
Cyfanswm gwariant £44.12k £48.66k £59.41k £59.88k £60.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2011 02 Tachwedd 2011 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2011 08 Rhagfyr 2011 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2010 26 Hydref 2010 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2010 08 Tachwedd 2010 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2009 21 Hydref 2009 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2009 10 Tachwedd 2009 Ar amser