Dogfen lywodraethu Advice for Renters Limited
Rhif yr elusen: 1051979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 OCTOBER 1989 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 12 JULY 1995, 15 DECEMBER 1995 AND 23 MAY 2006 AS AMENDED ON 15 OCT 2019 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14 FEB 2020 AS AMENDED ON 10 DEC 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 MAY 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF POVERTY AMONGST TENANTS IN ENGLAND, PARTICULARLY TENANTS IN WEST LONDON, BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION AND SERVICES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ENGLAND AND WEST LONDON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.