SOUTH YORKSHIRE AIRCRAFT MUSEUM
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The museum collects and conserves for the public benefit and enjoyment the unique aviation heritage of South Yorkshire and is open to the public six days a week to visitors and schools. The museum is run by volunteers who restore the collection of aircraft and maintain the site and buildings. The museum site comprises of 4 hectares of land an aircraft hangar and other buildings built in 1940.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barnsley
- Dinas Sheffield
- Doncaster
- Rotherham
Llywodraethu
- 23 Ionawr 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1149429 SOUTH YORKSHIRE AIRCRAFT MUSEUM
- 15 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
- 23 Ionawr 2014: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- AEROVENTURE (Enw gwaith)
- SYAM (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.76k | £28.89k | £32.15k | £35.19k | £59.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.08k | £30.63k | £31.03k | £30.92k | £37.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 10 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 16 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 21 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 21 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 25 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 21 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 19 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 30 Rhagfyr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 OCTOBER 1993 AS AMENDED 29TH NOVEMBER 1999 AND 11 NOVEMBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
THE RECORDING, RESTORATION AND PRESERVATION OF AIRCRAFT, AIRFIELDS, AIRFIELD BUILDINGS AND STRUCTURES AND AERONAUTICAL ARTEFACTS OF HISTORICAL, TECHNICAL OR OTHER INTEREST FOR THE EDUCATION AND ENJOYMENT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED-IN PRACTICE YORKSHIRE AND NORTH MIDLANDS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window