Hanes ariannol CHRIST APOSTOLIC CHURCH (MIRACLE CENTRE)

Rhif yr elusen: 1052006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.91k £9.80k £8.08k £12.38k £10.84k
Cyfanswm gwariant £9.23k £11.91k £7.71k £12.42k £11.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A