Hanes ariannol THE ENDERBY BAND ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1052030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £64.37k £36.10k £27.78k £34.48k £50.71k
Cyfanswm gwariant £54.27k £15.65k £27.48k £27.81k £40.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.50k £3.00k N/A N/A