ymddiriedolwyr SOCIETY FOR STORYTELLING
Rhif yr elusen: 1052038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy Candace Shearer | Cadeirydd | 17 April 2023 |
|
|
||||
Shane Lewis Ibbs | Ymddiriedolwr | 26 April 2024 |
|
|
||||
Mark Richard Goldspink | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Alastair Kevin Daniel | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Andrew Ronald Coppin | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Zoe Francine Oliver | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
SAYARA BEG | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.