Hanes ariannol SPITALFIELDS FESTIVAL LIMITED
Rhif yr elusen: 1052043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £552.66k | £478.80k | £372.58k | £581.04k | £301.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £667.58k | £464.80k | £298.53k | £545.67k | £529.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £115.50k | £208.41k | £195.10k | £171.36k | £71.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £480.43k | N/A | N/A | £489.93k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.94k | N/A | N/A | £20.05k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £66.07k | N/A | N/A | £70.88k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £214 | N/A | N/A | £186 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £610.87k | N/A | N/A | £480.64k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £56.72k | N/A | N/A | £65.02k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.14k | N/A | N/A | £11.33k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.03k | N/A | N/A | £1.01k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.