Hanes ariannol THE ROYAL IRISH REGIMENT CHARITY

Rhif yr elusen: 1052056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £152.86k £99.86k £128.06k £648.69k £278.96k
Cyfanswm gwariant £152.64k £69.63k £83.92k £980.59k £1.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £538.37k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £31.62k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £78.70k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £936.02k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £38.55k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £5.00k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £790.22k N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £12.54k N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £6.03k N/A