Ymddiriedolwyr THE ROYAL IRISH REGIMENT CHARITY
Rhif yr elusen: 1052056

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Weir | Cadeirydd | 03 November 2018 |
|
|
||||
Craig Jamison | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Andrew Hart | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Tom Forrest | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||
Richard Bell | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
||||
Austin Baird | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Rev Andrew Totten | Ymddiriedolwr | 19 April 2019 |
|
|
||||
Darren Doherty | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
Jon Miller | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
||||
JS Douglas | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
|
||||
NP Perry | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
||||
MC MEEHAN | Ymddiriedolwr | 02 November 2007 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.