Hanes ariannol PLAY AND RECYCLING CENTRE

Rhif yr elusen: 1052059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £54.68k £73.29k £45.66k £31.83k £71.88k
Cyfanswm gwariant £71.26k £46.75k £61.17k £45.18k £51.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £39.75k N/A N/A N/A