Hanes ariannol F.A.I.T.H. (FOR ANIMALS IN TROUBLE THERE'S HOPE)

Rhif yr elusen: 1052060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £212.10k £355.61k £316.38k £224.26k £1.06m
Cyfanswm gwariant £413.27k £315.24k £265.42k £278.94k £390.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £1.01m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £38.53k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £9.34k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £891.37k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £388.00k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £2.23k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £8.42k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0