ymddiriedolwyr SUE RYDER
Rhif yr elusen: 1052076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Rima Makerem | Cadeirydd | 19 May 2021 |
|
|
||||||||||||
Charles Ilako | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||||||||||
Dr Vishen Ramkisson | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||||||||||
Tabetha Darmon | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||||||||||
Polly Bishop | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||||||||||
Kevin Andrew Richmond | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||||||||||
Ekaete Christine Kanu | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||||
Linda Ann Goodacre | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||||
Guy Richard Douwe Boersma | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||||
Kevin Jonathan Rusling | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||||||||||
Dr Katherine Louise Buxton | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||||||||||
Nicola Josephine Hayes | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||||||||||
Stuart James Hudson | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.