Hanes ariannol THE KENT AND MEDWAY COMMUNITY CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1052079
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £64.00k £94.00k £283.00k £135.00k £2.24k
Cyfanswm gwariant £80.00k £136.00k £91.00k £86.00k £125.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A